Renseignements sur Markus Schlögl
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Markus Schlögl
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1544841, Registre du commerce Zoug, (170)
GAFM AG Global Asset- and Fundsmanagement, in Zug, CHE-109.902.145, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2014, Publ. 1322693).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlögl, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Quatre Bornes (MU), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 1322693, Registre du commerce Zoug, (170)
GAFM AG Global Asset- and Fundsmanagement, in Zug, CHE-109.902.145, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2013, Publ. 1079989).
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 7, 6300 Zug.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegl, Hans Peter, von Zürich, in Dubai (AE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Griebl, Andreas, amerikanischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Schlögl, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Quatre Bornes (MU), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6532964, Registre du commerce Zoug, (170)
GAFM AG Global Asset- and Fundsmanagement, bisher in Schaffhausen, CH-290.3.014.236-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 13.08.2009, S. 16, Publ. 5194138).
Gründungsstatuten:
16.10.2002.
Statutenänderung:
09.12.2011.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o wadsack & co. treuhandgesellschaft, Bahnhofstrasse 7, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hlasek, Jakub, von Zürich, in Blonay, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grossmann, Lidwina, von Schaffhausen, in Neuhausen am Rheinfall, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlögl, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Quatre Bornes (MU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Geeler, Marcel, von Walenstadt, in Pfäffikon, Direktor, mit Einzelunterschrift.