Renseignements sur Iwan Schlegel
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Iwan Schlegel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5135878, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Rubeco Metallbau GmbH, in Sargans, CH-320.4.050.913-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2002, S. 10, Publ. 318424).
Statutenänderung:
18.06.2009.
Zweck neu:
Führung eines Metallbaubetriebes. Die Gesellschaft kann gleiche oder ähnliche Unternehmen in irgendwelcher Form finanzieren, sich daran beteiligen oder solche übernehmen sowie Immobilien bebauen, kaufen oder verkaufen. .
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 18.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlegel, Iwan, von Flums, in Flums, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
Rupp, Karin, von Pfäfers, in Flums, mit Einzelprokura.
Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Iwan Schlegel GmbH, in Flums, Führung eines Metallbaubetriebes usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2002, S. 12, Publ. 2422).
Statutenänderung:
9.01.2002.
Firma neu:
Rubeco Metallbau GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rupp, Karin, von Pfäfers, in Flums, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlegel, Iwan, von Flums, in Flums, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--].
Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Iwan Schlegel GmbH, in Flums, Gimsastrasse 6, 8890 Flums, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
20.12.2001.
Zweck:
Führung eines Metallbaubetriebes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Schlegel, Iwan, von Flums, in Flums, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Rupp, Karin, von Pfäfers, in Flums, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.