Renseignements sur Sasithorn Schlatter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Sasithorn Schlatter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004800734, Registre du commerce Zurich, (20)
Cikumas GmbH, in Kilchberg (ZH), CHE-328.289.518, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2018, Publ. 4316565).
Statutenänderung:
20.12.2019.
Stammkapital neu:
CHF 73'150.00 [bisher: CHF 70'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlatter, Sasithorn, von Schaffhausen, in St. Gallen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 350.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Degenhardt, Timm, von Horgen, in Kilchberg (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 350.00 [bisher: mit 92 Stammanteilen zu je CHF 350.00];
Dengenhardt, Alexander, von Horgen, in Kilchberg (ZH), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 91 Stammanteilen zu je CHF 350.00;
Ketelsen, Peter Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 350.00 [bisher: mit 2 Stammanteilen zu je CHF 350.00];
Liebherr, Nicolas Noah Ingo Markus, von Obersiggenthal, in Freienbach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 350.00 [bisher: mit 59 Stammanteilen zu je CHF 350.00];
von Klitzing, Alexa Christina, deutsche Staatsangehörige, in Richterswil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 350.00.
Numéro de publication: 4316565, Registre du commerce Zurich, (20)
Cikumas GmbH, in Kilchberg (ZH), CHE-328.289.518, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2017, Publ. 3703283).
Statutenänderung:
04.06.2018.
Stammkapital neu:
CHF 70'000.00 [bisher: CHF 52'500.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liebherr, Katharina, von Obersiggenthal, in Freienbach, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 29 Stammanteilen zu je CHF 350.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Degenhardt, Timm, von Horgen, in Kilchberg (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 92 Stammanteilen zu je CHF 350.00 [bisher: mit 108 Stammanteilen zu je CHF 350.00];
Kanoria, Diya Ravish, britische Staatsangehörige, in Rüschlikon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 350.00 [bisher: mit 3 Stammanteilen zu je CHF 350.00];
Ketelsen, Peter Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 350.00;
Liebherr, Nicolas Noah Ingo Markus, von Obersiggenthal, in Freienbach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 59 Stammanteilen zu je CHF 350.00;
Schlatter, Sasithorn, von Schaffhausen, in St. Gallen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 350.00;
Schoss, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 350.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 350.00];
Wojtaszewski, Piotr Maciej, polnischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 350.00.