Renseignements sur Robert Schindler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Robert Schindler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3766967, Registre du commerce Berne, (36)
Wasserverbund Region Bern AG, in Bern, CHE-103.944.642, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2016, Publ. 3206463).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grosjean, Christoph Adrian, von Sauge, in Kirchlindach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wiedmer, Walter, von Diepflingen, in Bolligen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schindler, Robert, von Bolligen, in Ittigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Hans, von Arni (BE), in Utzigen (Vechigen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bergmann, René, von Meikirch, in Bolligen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hitz, Stefan, von Hütten, in Ittigen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tschanz, Hans, von Röthenbach im Emmental, in Kirchlindach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 2748103, Registre du commerce Berne, (36)
Text & Auftritt GmbH, in Ins, CHE-113.001.021, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2010, Publ. 5712552).
Firma neu:
Text & Auftritt GmbH in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.03.2016 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o schindler TREUHAND, Bernstrasse 61, Postfach 1551, 3072 Ostermundigen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fehr-Weyermann, Christian, von Buchberg, in Ins, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Weyermann Fehr, Elisabeth, von Buchberg und Huttwil, in Ins, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Schindler, Robert, von Bolligen, in Ittigen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4623328, Registre du commerce Berne, (36)
Wasserverbund Region Bern AG, in Bern, CH-035.3.002.570-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2007, S. 4, Publ. 4238466).
Domizil neu:
Lindenauweg 10, 3007 Bern.
Postadresse:
Postfach 8825, 3001 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmied, Gerhard, von Liesberg, in Bolligen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amberg, Fredy, von Bachs, in Langenthal, Sekretär (nicht Mitglied) und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gyger, Bernhard, von Eriz, in Gwatt (Thun), Geschäftsführer und Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schindler, Robert, von Bolligen, in Ittigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Kiener Nellen, Margret, von Bolligen und Bern und Baltschieder, in Habstetten (Bolligen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.