Renseignements sur Johannes Schimmel
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Johannes Schimmel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3125205, Registre du commerce Zurich, (20)
Swisspower Services AG, in Zürich, CHE-116.186.721, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2014, Publ. 1529057).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bolli, E. Herbert, von Beringen, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Münger, Werner, von Wohlen bei Bern, in Dietikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schimmel, Johannes, österreichischer Staatsangehöriger, in Wil SG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Umbricht, Christoph, von Untersiggenthal, in Birmenstorf AG, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blättler, Markus, von Hergiswil NW, in Buchs AG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Peyer, Thomas, von Vordemwald, in Strengelbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sägesser, Markus, von Bannwil, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5)];
Kaufmann, Ronny, von Escholzmatt-Marbach, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Bürkler, Alfred, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2511205, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Johannes Schimmel Beratung und Coaching, in Wil SG, CHE-142.315.585, Gallusstrasse 23, 9500 Wil , Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Erbringung von Beratungs- und Schulungsleistungen zu Stressbewältigung sowie allgemeine Lebensthemen.
Eingetragene Personen:
Schimmel, Johannes, österreichischer Staatsangehöriger, in Wil SG, Inhaber, mit Einzelunterschrift;
Schimmel, Anita, von Willisau, in Wil SG, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1175283, Registre du commerce Argovie, (400)
e-data management ag, bisher in Weinfelden, CHE-114.094.663, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2013, Publ. 1032415).
Gründungsstatuten:
19.02.2008.
Statutenänderung:
16.10.2013.
Firma neu:
Hausmaster Immowelt AG.
Sitz neu:
Hausen AG.
Domizil neu:
Obere Holzgasse 9, 5212 Hausen AG.
Zweck neu:
Entwicklung, Realisierung und Nutzung von Immobilien- und Bauprojekten aller Art, Bewirtschaftung, Vermietung und Vermittlung von Liegenschaften, Vermittlung von Versicherungen und Handel mit Waren aller Art, Planung und Ausführung von Neu- und Umbauten, insbesondere als Total- oder Generalunternehmung auf Rechnung Dritter, Projektmanagement, Beratung und Betreuung in Erschliessungs-, Umwelt- und Finanzierungsangelegenheiten sowie Handel mit Baumaterialien aller Art;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche errichten, andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen, Grundstücke und Immaterialgüterrechte sowie Wertschriften erwerben, halten oder verwerten, Darlehen aufnehmen und gewähren sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, per Telefax oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schimmel, Johannes, österreichischer Staatsangehöriger, in Wil SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Münger, Werner, von Wohlen bei Bern, in Dietikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strathmann, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Knonau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Murugesan, Uthayanan, von Windisch, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.