Renseignements sur Dieter Schilli
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dieter Schilli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1496121, Registre du commerce Argovie, (400)
motan-colortronic ag, in Hunzenschwil, CHE-101.168.909, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2013, Publ. 7133788).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberhardt, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Gestratz (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Füllsack, Sandra, deutsche Staatsangehörige, in Allensbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Laube, Lars, deutscher Staatsangehöriger, in Schinznach Dorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schilli, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Walhausen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Medgyesy, Frank, von Luzern und Möhlin, in Uzwil, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4959000, Registre du commerce Argovie, (400)
Colortronic Systems AG, in Hunzenschwil, CH-400.3.020.978-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 19.12.2008, S. 2, Publ. 4792490).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schilli, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Uttwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sacher, Dieter, von Zuzgen, in Baden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Schlachter, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Wehr (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 4049880, Registre du commerce Argovie, (400)
Colortronic International AG, in Hunzenschwil, CH-400.3.020.978-9, nationale und internationale Beteiligungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2007, S. 1, Publ. 3972674).
Statutenänderung:
2.07.2007.
Firma neu:
Colortronic Systems AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ortag, Organisations-, Revisions- und Treuhand-AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zingg, Daniel, von Bürglen TG, in Gerolfingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sacher, Dieter, von Zuzgen, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schilli, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Uttwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Marcel Widmer, Treuhand, Unternehmensberatung, in Reinach AG, Revisionsstelle.