Renseignements sur Antonino Schillaci
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Antonino Schillaci
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4876278, Registre du commerce Zoug, (170)
SIVAHERA AG, in Zug, CH-660.1.751.004-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2007, S. 20, Publ. 4229200).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boudraa Schillaci, Dalila, französische Staatsangehörige, in Thônex, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schillaci, Antonino, italienischer Staatsangehöriger, in Thônex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4229200, Registre du commerce Zoug, (170)
SIVAHERA SA, bisher in Carouge GE, CH-660.1.751.004-8, Förderung, Produktion, Import von und Handel mit Mineralien, Metallen und Rohmaterialien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2007, S. 8).
Gründungsstatuten:
05.04.2007.
Statutenänderung:
16.11.2007.
Firma neu:
SIVAHERA AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(SIVAHERA Ltd).
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Baarerstrasse 112, 6302 Zug.
Zweck neu:
Fördern, Schürfen, Produktion, Import und Handel von Mineralien, Metallen, Rohstoffen und landwirtschaftlichen Produkten, Beschaffung von Finanzierungen für die Entwicklung von Partnerschaften und Beschaffen und Realisieren von öffentlichen, privaten oder internationalen Finanzierungen über die Börse oder in Gesellschaften, Konzeption und Ausführung von Tiefbauarbeiten und Hochbauten, Entwicklung von industriellen, privatwirtschaftlichen oder öffentlichen Infrastrukturen im Bau von Strassen, Flughäfen, Elektrizitätswerken und Wasserkraftwerken, Produktion, Ausbeutung und Kommerzialisierung von Biobrennstoffen;
kann auf eigene oder fremde Rechnung alle Geschäfte, Finanzierungen im Handelsbereich und im Immobilienbereich realisieren sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen mit gleichem oder ähnlichem Zweck.
Aktienkapital neu:
CHF 175'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 175'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
1'750 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].
Publikationsorgan:
SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gamby-Gibello, Emmanuelle, französische Staatsangehörige, in Annecy (FR), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Boudraa Schillaci, Dalila, französische Staatsangehörige, in Thônex, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Schillaci-Boudraa, Dalila, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Yahil, Edna Ruth, britische Staatsangehörige, in Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schillaci, Antonino, italienischer Staatsangehöriger, in Thônex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Correcta AG, in Zürich, Revisionsstelle;
Katsuva-Sivahera, Patrick, kongolesischer Staatsangehöriger, in Butembo (CG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: französischer Staatsangehöriger, in Charenton-le-Pont (FR), Direktor mit Einzelunterschrift].