Renseignements sur Frank Scheunert
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Frank Scheunert
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6997168, Registre du commerce Zoug, (170)
Pink Adventure AG, in Baar, CH-020.3.029.829-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2010, S. 17, Publ. 5805488).
Statutenänderung:
18.12.2012.
Firma neu:
Cructiq AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Cructiq SA) (Cructiq Ltd.).
Zweck neu:
Verkauf von mobilen Entertainment-Produkten, Mehrwertdiensten und sonstigen Downloadprodukten sowie allen für die Telefonie geeigneten Produkten und Dienstleistungen sowie Vertrieb digitaler und sonstiger Inhalten und Dienste für mobile und stationäre Endgeräte;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheunert, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Westermann, Remco, niederländischer Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Hermes, Christoph Hubert, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bos, Bernardus, genannt Ben, niederländischer Staatsangehöriger, in Crans-Montana, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kothuis, Thomas Theodorus Lodewijk Johannes, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6832308, Registre du commerce Zoug, (170)
RocketMan GmbH, in Zug, CH-020.4.033.653-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2010, S. 20, Publ. 5874476).
Firma neu:
RocketMan GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(RocketMan Sàrl en liquidation) (RocketMan Ltd liab. Co in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.07.2012 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tureva Treuhand AG (CH-020.3.927.155-5), in Zürich, Liquidatorin;
Scheunert, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung und Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6830964, Registre du commerce Zoug, (170)
Dorade GmbH, in Zug, CH-020.4.032.428-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2010, S. 19, Publ. 5874402).
Firma neu:
Dorade GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Dorade S.à.r.l. en liquidation) (Dorade Ltd liab. Co. in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.07.2012 aufgelöst.
Liquidationsdomizil:
c/o Tureva Treuhand AG, Talstrasse 39, 8001 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheunert, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung und Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Tureva Treuhand AG (CH-020.3.927.155-5), in Zürich, Liquidatorin.