Renseignements sur Erich Paul Scheuermeyer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Erich Paul Scheuermeyer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005804142, Registre du commerce Berne, (36)
Scheuermeyer GmbH, in Thun, CHE-112.755.005, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 221 vom 12.11.2020, Publ. 1005020909).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gilgien, Elvira Dolores, von Guggisberg, in Thun, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheuermeyer, Erich, von Zofingen, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1005020909, Registre du commerce Berne, (36)
Scheuermeyer Pflanzen GmbH, bisher in Brittnau, CHE-112.755.005, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2012, Publ. 6701814).
Statutenänderung:
04.11.2020.
Firma neu:
Scheuermeyer GmbH.
Sitz neu:
Thun.
Domizil neu:
c/o Erich Scheuermeyer, Hofstettenstrasse 16a, 3600 Thun.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von administrativen Dienstleistungen sowie der Handel mit Pflanzen und Gartenartikeln. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Sie kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sein könnten. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Imrnaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerfen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheuermeyer-Zwahlen, Dora Elisabeth, von Zofingen und Turbenthal, in Brittnau, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheuermeyer, Erich, von Zofingen, in Thun, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Zofingen und Turbenthal, in Brittnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00];
Gilgien, Elvira Dolores, von Guggisberg, in Thun, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 3058503, Registre du commerce Berne, (36)
Genossenschaft Berner Blumenbörsen, in Bern, CHE-107.809.457, Genossenschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2013, Publ. 1145711).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Simon Bernhard, von Brienz (BE), in Brienz BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wullimann, Thomas, von Grenchen, in Koppigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheuermeyer, Erich, von Zofingen, in Heimberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riem, Daniel, von Kirchdorf (BE), in Bätterkinden, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bergmann, René, von Meikirch, in Bolligen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gerber, Victor, von Langnau im Emmental, in Trey, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Loepthien Treuhand AG (CHE-115.459.603), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Loepthien Treuhand AG].