Renseignements sur Peter Scheuber
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Peter Scheuber
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6824124, Registre du commerce Lucerne, (100)
Wasserversorgungsgenossenschaft Gunzwil-Dorf, in Beromünster, CH-100.5.006.448-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2009, S. 13, Publ. 4911412).
Statutenänderung:
30.03.2012.
Domizil neu:
c/o Sybille Stocker-Kupper, Spielmatte 27, 6222 Gunzwil.
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch gewöhnlichen Brief. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.] [gestrichen: Vorstand: drei Mitglieder].Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 13.07.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büchler, Martin, von Triengen, in Beromünster, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheuber, Peter, von Wolfenschiessen, in Beromünster, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Duss, Michael, von Reiden, in Beromünster, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stocker-Kupper, Sybille, von Beromünster und Sempach, in Beromünster, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4911412, Registre du commerce Lucerne, (100)
Wasserversorgungsgenossenschaft Gunzwil-Dorf, bisher in Gunzwil, CH-100.5.006.448-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 133 vom 11.07.2008, S. 11, Publ. 4569608).
Sitz neu:
Beromünster. [Gemeindefusion per 01.01.2009 ohne Anpassung der Statuten].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchler, Martin, von Triengen, in Beromünster, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gunzwil];
Scheuber, Peter, von Wolfenschiessen, in Beromünster, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gunzwil];
Schmidlin, Alois, von Beromünster, in Beromünster, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Gunzwil, in Gunzwil].
Numéro de publication: 3437448, Registre du commerce Lucerne, (100)
Stiftung Pro Vogelmoos, in Neudorf, CH-100.7.010.504-6, Schaffung und Erhaltung eines Naturschutz- und Feuchtgebietes im sog, Stiftung (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2002, S. 9, Publ. 380674).
Urkundenänderung:
6.02.2006.
Domizil neu:
c/o Josef Kaufmann, Winkel 2, 6025 Neudorf.
Zweck neu:
Schaffung, Erhaltung und Pflege des Naturschutz- und Feuchtgebietes Vogelmoos in Neudorf;
das Schutzgebiet kann nach Möglichkeit durch Kauf oder Pacht erweitert werden.
Organisation neu:
Stiftungsrat und Kontrollstelle. Gemäss Entscheid der Aufsichtsbehörde vom 22.12.2005 ist die Stiftung von der Pflicht zur Bezeichnung einer Revisionsstelle befreit. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Alfred, von Basel, in Basel, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Scheuber, Peter, von Wolfenschiessen, in Gunzwil, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schifferli, Dr. Lukas genannt Luc, von Döttingen, in Sempach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Bruno, von Neudorf und Oberkirch, in Neudorf, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Boog, Bernadette, von Knutwil, in Zug, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Kaufmann, Josef, von Oberkirch, in Neudorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Arnet, Richard, von Zell LU und Gettnau, in Neudorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schlegel, Martin, von Littau und Sevelen, in Neudorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.