Renseignements sur Adrian Scheu
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Adrian Scheu
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005725135, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
BodyFitness Toggenburg GmbH, in Ebnat-Kappel, CHE-472.189.884, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2016, S.0, Publ. 2897883).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheu-Sauter, Ruth, von Neckertal, in Ebnat-Kappel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Oberhelfenschwil];
Scheu, Adrian, von Neckertal, in Ebikon, mit Einzelunterschrift [bisher: von Oberhelfenschwil]. [Behördliche Änderungen infolge Gemeindefusion.]
Numéro de publication: 3864835, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
VRMotion gmbh, bisher in Ebikon, CHE-131.107.918, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2016, Publ. 3073045).
Statutenänderung:
02.11.2017.
Sitz neu:
Schaffhausen.
Domizil neu:
c/o Fabian Riesen, Etzelstrasse 7, 8200 Schaffhausen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheu, Adrian, von Oberhelfenschwil, in Ebikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Adolf, von Regensdorf, in Watt (Regensdorf), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 500.00];
Straube, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Steffisburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 500.00];
Riesen, Fabian Daniel, von Rüschegg, in Schaffhausen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 500.00].
Numéro de publication: 3382269, Registre du commerce Lucerne, (100)
MEquadrat AG, in Root, CHE-252.530.832, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 12.08.2015, Publ. 2317487).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nater, Manuel Nicolas, von Kemmental, in Zug, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheu, Adrian, von Oberhelfenschwil, in Ebikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Erich, von Männedorf, in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.