Renseignements sur André Scherrer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom André Scherrer
Participations
Dernières notifications FOSC pour André Scherrer
Numéro de publication: 1137109, Registre du commerce Jura, (670)
Régiogaz S.A., à Delémont, CH-670.3.001.211-4, société anonyme (No. FOSC 67 du 05.04.2011, Publ. 6106828).
Modification des statuts:
03.10.2013.
Nouveau but:
Achat, distribution et vente de gaz naturel;
exploitation, entretien, surveillance et, sur mandat, construction des réseaux de distribution des communes membres de la société;
réalisation de toutes opérations immobilières, commerciales ou autres s'y rapportant (cf. statuts pour but complet).
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par lettre ou par courriel.
Nouvelle restriction à la transmissibilité:
Restriction à la transmissibilité des actions nominatives: selon statuts.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Scherrer, André, de Courrendlin, à Delémont, membre, sans droit de signature;
Brulhart, Pierre, de Les Enfers et Alterswil, à Delémont, président, avec signature collective à deux;
Barth, Yann, de Courroux, à Courroux, membre, sans droit de signature;
Theubet, Cédric, de Fahy, à Courtételle, membre, sans droit de signature;
Jeannottat, Francis, de Montfaucon, à Delémont, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Guillaume-Gentil, Jean-Yves, de La Sagne, à Delémont, président, avec signature collective à deux;
Fleury, Yves-Alain Pascal, de Courroux, à Courroux, vice-président, avec signature collective à deux;
Creti, Matteo, de Saignelégier, à Rossemaison, membre, sans droit de signature [précédemment: vice-président avec signature collective à deux];
Jost, Olivier Georges, de Lauperswil, à Delémont, membre, sans droit de signature;
Hänni, Markus, de Niedermuhlern, à Courtételle, membre, sans droit de signature;
Fähndrich, David Oscar, de Liesberg, à Vicques (Val Terbi), membre, sans droit de signature.
Numéro de publication: 6690562, Registre du commerce Jura, (670)
Hevron S.A., à Courtételle, CH-670.3.000.251-7, société anonyme (No. FOSC 251 du 27.12.2011, p. 0, Publ. 6477862).
Inscription ou modification de personne(s):
Scherrer, André, de Courrendlin, à Delémont, membre et directeur, avec signature collective à deux [précédemment: directeur avec signature collective à deux];
Zornio Cattin, Mariella, de Le Noirmont, à Courroux, membre, avec signature collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite avec procuration collective à deux avec André Scherrer].
Numéro de publication: 5149092, Registre du commerce Jura, (670)
Régiogaz S.A., à Delémont, CH-670.3.001.211-4, Société anonyme (FOSC no 168 du 31.08.2005, p. 8, publ. 2996544).
Personnes et signatures radiées:
Fleury, Denis, de Courroux, à Courroux, membre, avec signature collective à deux;
Girardin, Gérard, de Courfaivre, à Rossemaison, membre, avec signature collective à deux;
Froidevaux, Gilles, de Les Bois, à Delémont, président, avec signature collective à deux;
Rérat, Daniel, de Fahy, à Courrendlin, vice-président, avec signature collective à deux;
Gentil, Pierre-Alain, de La Sagne, à Delémont, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Scherrer, André, de Courrendlin, à Delémont, membre, sans droit de signature [précédemment: avec signature collective à deux];
Brulhart, Pierre, de Les Enfers et Alterswil, à Delémont, président, avec signature collective à deux;
Creti, Matteo, de Saignelégier, à Rossemaison, vice-président, avec signature collective à deux;
Scherrer, Vincent, de Courrendlin, à Courrendlin, membre, sans droit de signature;
Barth, Yann, de Courroux, à Courroux, membre, sans droit de signature;
Theubet, Cédric, de Fahy, à Courtételle, membre, sans droit de signature;
Jeannottat, Francis, de Montfaucon, à Delémont, membre, sans droit de signature [précédemment: avec signature collective à deux].