Renseignements sur André Schellenbaum
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour André Schellenbaum
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004665064, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Ed. Borer AG, in Basel, CHE-101.293.265, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2017, Publ. 3504917).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schellenbaum, André, von Winterthur, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3504917, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Ed. Borer AG, in Basel, CHE-101.293.265, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 12.08.2014, Publ. 1658755).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Paul, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid-Stalder, Corinne, von Basel, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stalder, Bernhard, von Sumiswald, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stalder, Daniel, von Sumiswald, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Leonhard, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schellenbaum, André, von Winterthur, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schierz, Milo, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2004901, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Wohngenossenschaft H 91, in Basel, CHE-109.457.056, Genossenschaft (SHAB Nr. 143 vom 25.07.2012, Publ. 6784052).
Statutenänderung:
29.01.2015. [Bei der Statutenänderung haben die publikationspflichtigen Tatsachen keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hausmann, Lucie, von Steckborn, in Basel, Mitglied der Verwaltung und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stettler, Petra, von Eggiwil, in Basel, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Diethelm, Ernst, von Hefenhofen, in Stallikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schellenbaum Manuel, Ariane, von Winterthur, in Basel, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oldenburg, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Béatrix, von Seehof, in Basel, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schellenbaum, André, von Winterthur, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ueltschi, Kathrin, von Muttenz, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.