Renseignements sur Peter Scheiwe-Mayer Sen.
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Peter Scheiwe-Mayer Sen.
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006074638, Registre du commerce Argovie, (400)
Cura Beteiligungen AG, in Laufenburg, CHE-102.706.293, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2023, Publ. 1005831238).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheiwe-Mayer, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Münster (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Havixbeck (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zbinden, Dr. Nicolas, von Basel, in Frenkendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Herder, Eva, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheiwe, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Münster (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheiwe, Peter jun., deutscher Staatsangehöriger, in Münster (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3952311, Registre du commerce Argovie, (400)
Cura Beteiligungen AG, in Laufenburg, CHE-102.706.293, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2017, Publ. 3843893).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Binder, Dr. Andreas, von Baden und Baldingen, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheiwe-Mayer, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Münster (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Herder, Eva, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Scheiwe, Peter jun., deutscher Staatsangehöriger, in Münster (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Fischer, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Havixbeck (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Langheim, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Stein (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wächter, Thomas, von Remigen, in Mettauertal, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Mettau, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numéro de publication: 2911612, Registre du commerce Argovie, (400)
Balteschwiler AG, in Laufenburg, CH-400.3.906.172-0, Abwicklung aller Geschäfte der Holzbranche usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2004, S. 1, Publ. 2452124).
Statutenänderung:
9.06.2005.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag 09.06.2005 Aktiven von CHF 20'310'941.88 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 9'845'092.27 auf die 'Balteschwiler Betriebs AG', nun 'Balteschwiler AG', in Laufenburg (CH-400.3.026.373-0).
Gegenleistung:
1'300 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der 'Balteschwiler Betriebs AG' nun 'Balteschwiler AG'.
Firma neu:
Cura Beteiligungen AG.
Domizil neu:
c/o Balteschwiler AG, Kaisterstrasse 3, 5080 Laufenburg.
Zweck neu:
Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen sowie Beratung von Tochter- und nahestehenden Gesellschaften.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Roger, von Kaisten, in Kaisten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Marchi, Fredi, von Zürich, in Winkel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ruoss, Adalbert, von Schübelbach, in Laufenburg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binder, Dr. Andreas, von Baldingen und Baden, in Baden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Schärer, Dr. Jürg, von Safenwil, in Aarau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Scheiwe-Mayer, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Münster (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Münster (Westfalen, BRD), Delegierter, mit Einzelunterschrift];
Langheim, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Murg (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Murg (D), Geschäftsführer].