Renseignements sur Richard Scheiber
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Richard Scheiber
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3601561, Registre du commerce Uri, (120)
PFISTERER Ixosil AG, in Altdorf (UR), CHE-105.565.876, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2016, Publ. 3200567).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheiber, Richard, von Schattdorf, in Ingenbohl, mit Kollektivprokura zu zweien;
Steinmann, Erwin, von Ebersecken, in Wauwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Judith, von Ufhusen, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1845521, Registre du commerce Uri, (120)
PFISTERER Ixosil AG, in Altdorf UR, CHE-105.565.876, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2014, Publ. 1626653).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheiber, Richard, von Schattdorf, in Brunnen(Ingenbohl), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 3289586, Registre du commerce Zoug, (170)
BERUF ZUG mit Berufsbildung Siemens in Zug, Sitz Zug, CH-170.6.000.148-7, Förderung der Aus- und Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen, Verein (SHAB Nr. 39 vom 27.02.2003, S. 16, Id. 881710).
Statutenänderung:
27.10.2004.
Bemerkungen Neu:
Aenderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Eingetragene Personen Geändert:
Eichholzer, Friedrich genannt Fritz, Heimat Thalwil, in Thalwil, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Neu:
Fischer, Peter, Heimat Grosswangen, in Stansstad, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaiser, Erhard, Heimat Biberist, in Küssnacht am Rigi, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Retreag Revisions AG, in Zug, Revisionsstelle;
Wehrli, Bernard, Heimat Luzern, in Adligenswil, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Gelöscht:
[Speck, Markus, Heimat Appenzell, in Jona, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Scheiber, Richard, Heimat Schattdorf, in Seewen SZ, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Studer, André, Heimat Beromünster, Schüpfheim, in Baar, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].