Renseignements sur Martin Schaub
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Martin Schaub
Participations
Dernières notifications FOSC pour Martin Schaub
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004558951, Registre du commerce Argovie, (400)
Artemis Immobilien AG, in Aarburg, CHE-101.785.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2018, Publ. 4446477).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaub, Martin, von Rünenberg, in Diegten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Pascal, von Alberswil, in Sursee, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3689430, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
IT Personalvorsorgestiftung, in Basel, CH-270.7.000.569-1, Stiftung (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2004, S. 5, Publ. 2426138).
Name neu:
IT Personalvorsorgestiftung in Liquidation. Auflösung der Stiftung gemäss Verfügung vom 03.11.2006 des Justizdepartements Basel-Stadt Aufsichtsbehörde BVG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüst, Markus, von Oberriet SG, in Hagendorn, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kowaleff, Peter, von Küssnacht SZ, in Lörrach-Hauingen (DE), Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: von Küssnacht am Rigi, in Lörrach-Hauingen (D), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schaub, Martin, von Rünenberg, in Diegten, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hürlimann, Cornelia, von Walchwil und Freienbach, in Buonas, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2426138, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
IT Personalvorsorgestiftung, in Basel, CH-270.7.000.569-1, Stiftung (SHAB Nr. 182 vom 19.09.2000, S. 6412).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Richner, Anton, von Basel, in Allschwil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stalder Griss, Margrit, von Basel und Sumiswald, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Hanspeter, von Basel und Wenslingen, in Kaiseraugst, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüst, Markus, von Oberriet SG, in Hagendorn, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hürlimann, Cornelia, von Walchwil und Freienbach, in Buonas, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaub, Martin, von Rünenberg, in Diegten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.