Renseignements sur Hans-Peter Schaffner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hans-Peter Schaffner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1309325, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Barbara Christiane Koch, in Zollikofen, CHE-109.989.117, Stiftung (SHAB Nr. 64 vom 30.03.2012, Publ. 6618142).
Name neu:
Stiftung Barbara Christiane Koch in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion des Kantons Bern (JGK) vom 03.12.2013 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaffner, Hans-Peter, von Hausen AG, in Menziken, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schaffner, Heidi, von Hausen AG, in Menziken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenzer Greub, Yolanda, von Lotzwil, in Zollikofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greub, Friedrich Jakob, von Lotzwil, in Zollikofen, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3526440, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Barbara Christiane Koch, in Bern, CH-035.7.031.173-1, Unterstützung von Projekten und Institutionen, die eine naturnahe und gerechte Welt anstreben usw., Stiftung (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2003, S. 3, Publ. 951606).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Barbara Christiane, von Niederrohrdorf, in Bern, Präsidentin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaffner, Hans-Peter, von Hausen AG, in Menziken, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Greub, Friedrich Jakob, von Lotzwil, in Zollikofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern];
Jenzer Rindlisbacher, Yolanda, von Lützelflüh, in Zollikofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaffner, Heidi, von Hausen AG, in Menziken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Broder, Hans-Leo, von Walenstadt, in Rüfenacht BE (Worb), Revisor;
Müller, Rolf G. Prof., von Zürich, in Bern, Revisor.
Numéro de publication: 759848, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Barbara Christiane Koch, in Bern, c/o Barbara Christiane Koch, Hallerstrasse 52, 3012 Bern, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
21.11.2002, 29.11.2002.
Zweck:
Unterstützung von Projekten und Institutionen, die eine naturnahe und gerechte Welt anstreben, allgemein wohltätige Anliegen, insbesondere im Zusammenhang mit Kindern in benachteiligten Lebensumständen.
Organisation:
Stiftungsrat und Kontrollstelle.
Eingetragene Personen:
Koch, Barbara Christiane, von Niederrohrdorf, in Bern, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Greub, Friedrich Jakob, von Lotzwil, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaffner, Hans-Peter, von Hausen AG, in Menziken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.