Renseignements sur Prof. Dr. Christoph Schäublin
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Prof. Dr. Christoph Schäublin
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006019882, Registre du commerce Berne, (36)
Andreas Burckhardt Stiftung, in Bern, CHE-112.698.910, Stiftung (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2016, Publ. 3218475).
Name neu:
Andreas Burckhardt Stiftung in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Direktion für Inneres und Justiz des Kantons Bern vom 13.03.2024 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burckhardt, Aurelia, von Basel, in Wien (AT), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schäublin, Christoph, von Bettingen und Bennwil, in Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fiechter, Jean-Rodolphe, von Dürrenroth und Troinex, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fiechter, Eric, von Dürrenroth und Troinex, in Thônex, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004566271, Registre du commerce Berne, (36)
Johannes-Itten-Stiftung, in Bern, CHE-110.165.169, Stiftung (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2018, Publ. 4274921).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spanke, Daniel Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Schäublin, Christoph, von Bettingen und Bennwil, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frehner, Matthias, von Urnäsch, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmer, Nina Dr., deutsche Staatsangehörige, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Dagit, Gerald, deutscher Staatsangehöriger, in Pentling Matting (DE), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fischer, Urs Hermann, von Basel, in Wallisellen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 2765009, Registre du commerce Berne, (36)
MARCEL BENOIST STIFTUNG für die Förderung wissenschaftlicher Forschung, in Bern, CHE-110.622.907, Stiftung (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2015, Publ. 2006395).
Weitere Adressen:
[gestrichen: c/o Staatssekretariat für Bildung, Einsteinstrasse 2, Forschung und Innovation SBFI, 3000 Bern]. c/o Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI, Einsteinstrasse 2, 3003 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwab, Martin, von Basel und Gals, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maggi, Ricco, von Castel San Pietro, in Lugano, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Saurat, Jean-Hilaire, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schäublin, Christoph, von Bettingen, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
van den Bergh, Hubert, niederländischer Staatsangehöriger, in Goumoens-la-Ville (Goumoëns), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wüthrich , Kurt, von Brügglen, in Wallisellen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parrinello, Michele Prof. Dr. , von Lugano, in Carabbia (Lugano), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Aguzzui, Adriano Prof. Dr., von Rorbas, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pousin, Jérôme Gabriel Prof. Dr., französischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Unser, Michael Andreas Prof. Dr., von Ecublens (VD), in Ecublens VD, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Werner, Wendelin Jonathan Jakob Prof. Dr., französischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leumann, Christian Prof Dr. , von Monthey, in Bern, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.