Renseignements sur Roger Schärli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Roger Schärli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006007542, Registre du commerce Zoug, (170)
Primetec GmbH in Liquidation, in Zug, CHE-103.572.457, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2024, Publ. 1006004262).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärli, Roger, von Flühli, in Hünenberg, Prokurist, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: HR02-1005087004, Registre du commerce Zoug, (170)
Primetec GmbH, in Zug, CHE-103.572.457, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2020, Publ. 1004982374).
Domizil neu:
Alpenstrasse 12, 6302 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruckstuhl, Beat, von Tobel-Tägerschen, in Tübach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Thomas M., von Niederbipp, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Schärli, Roger, von Flühli, in Hünenberg, Prokurist, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: HR02-1004776833, Registre du commerce Zoug, (170)
Mattschwarz Faktor AG, in Baar, CHE-114.562.931, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2019, Publ. 1004599891).
Firma neu:
Mattschwarz Faktor AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.11.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zweifel, Urs, von Rüti (ZH) und Glarus Süd, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Schicker, Thomas, von Baar, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Schärli, Roger, von Flühli, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].