Renseignements sur Walter Schärer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Walter Schärer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2815773, Registre du commerce Berne, (36)
Jufer AG, in Lotzwil, CHE-107.172.298, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2016, Publ. 2653329).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärer, Walter, von Affoltern im Emmental, in Langenthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dällenbach, Heinz, von Linden, in Lotzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6556204, Registre du commerce Berne, (36)
Jufer AG, in Lotzwil, CH-053.3.008.196-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2006, S. 5, Publ. 3681156).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dällenbach, Heinz, von Linden, in Lotzwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schärer, Walter, von Affoltern im Emmental, in Langenthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3681156, Registre du commerce Berne, (36)
Jufer AG, in Lotzwil, CH-053.3.008.196-0, Betrieb eines Fachgeschäftes für Geräte der Unterhaltungs-Elektronik, Foto-Optik und Telekommunikation, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 07.08.1996, S. 4705).
Statutenänderung:
10.11.2006.
Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsvertrag vom 10.11.2006 auf die 'HP. + R. Jufer AG', in Lotzwil (CH-053.3.017.971-4), über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung um CHF 50 000 herabgesetzt.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000 [bisher: CHF 150 000].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1 000 [bisher: 150 Namenaktien zu CHF 1 000.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jufer, Hanspeter, von Melchnau, in Lotzwil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Jufer-Schwab, Ruth, von Melchnau, in Lotzwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dällenbach, Heinz, von Linden, in Lotzwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärer, Walter, von Affoltern im Emmental, in Langenthal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.