Renseignements sur Christoph Schärer-Moreno
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Christoph Schärer-Moreno
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005762380, Registre du commerce Berne, (36)
Schärer Holz AG, in Langenthal, CHE-102.493.022, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 20.08.2015, S.0, Publ. 2330659).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bill-Stegmann, Mirjam, von Tafers, in Thunstetten, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärer-Moreno, Christoph, von Safenwil, in Lotzwil, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Schärer, Elena, von Safenwil, in Langenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schärer-Moreno, Aurora Librada, von Langenthal, in Lotzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Müller, Christoph Peter, von Langenthal, in Langenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 3198438, Registre du commerce Berne, (36)
Schärer Holz AG, in Langenthal, CH-053.3.008.337-4, Betrieb eines Hobelwerkes sowie Handel mit Holz und Baumaterialien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2002, S. 3, Publ. 705394).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärer-Moreno, Christoph, von Safenwil, in Lotzwil, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 705394, Registre du commerce Berne, (36)
J. Schärer AG, in Langenthal, Betrieb eines Hobelwerkes sowie Handel mit Holz und Baumaterialien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 10.05.2000, S. 3143).
Statutenänderung:
18.10.2002.
Firma neu:
Schärer Holz AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärer-Moreno, Christoph, von Safenwil, in Lotzwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Langenthal].