Renseignements sur Ralph Schär
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Ralph Schär
Participations
Dernières notifications FOSC pour Ralph Schär
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4251155, Registre du commerce Zurich, (20)
Personalvorsorgestiftung SwissShoe, in Zürich, CHE-109.720.029, Stiftung (SHAB Nr. 196 vom 09.10.2015, Publ. 2417549).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aiello, Barbara, von Schwellbrunn, in Horn, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schär, Ralph, von Birwinken, in Münsterlingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rindlisbacher, Hans, von Escholzmatt, in Tuggen, Präsident, Sekretär und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschümperlin, Thomas, von Schwyz, in Schwyz, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brunner, Marlise, von Glarus, in Glarus, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blaettler, Christoph, von Hergiswil (NW), in Stans, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lüönd, Yvonne, von Steinen, in Schwyz, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 2384291, Registre du commerce Zurich, (20)
EVUS Immobilien AG, in Zürich, CHE-107.829.632, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2013, Publ. 988183).
Firma neu:
EVUS Immobilien AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.08.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schär, Ralph, von Birwinken, in Münsterlingen, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bauer, Nikolaus, von Oberbüren, in St. Gallen, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wettstein, Peter, von Domat/Ems, in Domat/Ems, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
OBT AG (CHE-168.775.770), in Berikon, Revisionsstelle [bisher: OBT AG (CH-400.9.019.727-6)].
Numéro de publication: 988183, Registre du commerce Zurich, (20)
EVUS Immobilien AG, in Zürich, CH-020.3.908.296-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2011, Publ. 6395938).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Campell, Chasper, von Susch, in Glarus, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gretener, Guido, von Cham, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schär, Ralph, von Birwinken, in Münsterlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].