Renseignements sur Christophe Schaer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christophe Schaer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6029508, Registre du commerce Nidwald, (150)
Unilivres SA, bisher in Lens, CH-626.3.002.017-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2005, S. 13, Publ. 3017216).
Statutenänderung:
25.01.2011.
Firma neu:
UNILIVRES HOLDING SA.
Sitz neu:
Stans.
Domizil neu:
c/o Fuhrer Treuhand AG, Stansstaderstrasse 54, 6370 Stans.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist Anschaffung, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen an Unternehmungen in den Bereichen von Finanz, Industrie, Handel oder Immobilien in der Schweiz sowie im Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern ob diese direkt oder überhaupt indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 2'800'000.00.
Liberierung:
CHF 2'800'000.00.
Aktien:
112 Inhaberaktien zu CHF 25'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im Publikationsorgan oder, sofern die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, in schriftlicher Form. Mit Erklärung vom 25.01.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaer, Christophe, von Dürrenroth, in Lugano, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Fiduciaire Fidag SA succursale de Crans-Montana, in Lens, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Immediata, Valentino, italienischer Staatsangehöriger, in La Tour-de-Peilz, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Valais
Unilivres SA, à L e n s, importation, exportation et commerce de livres, société anonyme (FOSC du 19.04.1993, no 74, p. 1863).
Modification des statuts:
24.12.1999.
Nouveau capital-actions:
CHF 500 000 [précédemment: CHF 100 000], entièrement libéré.
Actions:
500 actions au porteur de CHF 1000 chacune [précédemment: 100 actions au porteur de CHF 1000 chacune].
Personne et signature radiée:
Michel, Raymond, de Châtel-St- Denis, au Bouveret, administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne:
Schaer, Christophe, de Dürrenroth, à Lugano, administrateur unique, avec signature individuelle.