Renseignements sur Beat Schädler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Beat Schädler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005876130, Registre du commerce Schwyz, (130)
Svenja Ochsner AG, in Einsiedeln, CHE-347.409.409, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 20.05.2022, Publ. 1005478570).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ochsner, Susanne, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schädler, Beat, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vetsch, Hans Rudolf, von Grabs, in Feusisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wullschleger, Werner, von Zofingen, in Wigoltingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005170789, Registre du commerce Zurich, (20)
Avalor Investment AG, in Zürich, CHE-112.380.218, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 11.01.2021, Publ. 1005069710).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tobler, Walter, von Zürich, in La Punt-Chamues-ch, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schädler, Beat, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jordan, Amaury, von Rueyres, in Thalwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR01-1004745111, Registre du commerce Schwyz, (130)
Svenja Ochsner AG (Svenja Ochsner SA) (Svenja Ochsner Ltd), in Einsiedeln, CHE-347.409.409, c/o Susanne Ochsner, Grotzenmühlestrasse 21, 8840 Einsiedeln, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.10.2019. 21.10.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Unterstützung von professionellen Tennisspielern und Tennisspielerinnen, insbesondere unter anderem durch Erbringen aller Dienstleistungen zur Optimierung von Trainings und von Teilnahmen an Turnieren einerseits und durch Eingehen von Werbe- und Sponsorenverträgen andererseits. Die Gesellschaft kann in diesen Bereichen auch jegliche Beratungs-, Planungs- und Organisationsdienstleistungen erbringen, Immaterialgüterrechte erwerben, besitzen und veräussern sowie Lizenzen aller Art erhalten und erteilen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verpflichtungen verbundener Gesellschaften eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
9'000 Namenaktien zu CHF 10.00 (Stammaktien) und 10'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien). Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 15.10.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 15.10.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Blickenstorfer, Dr. Kurt, von Adliswil, in Thalwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ochsner, Susanne, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schädler, Beat, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vetsch, Hans Rudolf, von Grabs, in Feusisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.