Renseignements sur Bernard Savioz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Bernard Savioz
Numéro de publication: HR02-1005514497, Registre du commerce Valais, (626)
Association de la Cabane des Audannes, à Ayent, CHE-103.552.791, association (No. FOSC 33 du 16.02.2012, p.0, Publ. 6553314).
Modification des statuts:
15.02.2013.
Nouvelle adresse:
c/o Carine Alexandra Blanc, Rue de Fortunau 11, 1966 Fortunau (Ayent).
Nouveau but:
L'Association a pour but la construction, l'exploitation et la gestion de la Cabane des Audannes sise sur le territoire de la Commune d'Ayent. L'Association traite de toutes les affaires se rattachant directement ou indirectement à son but.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Savioz, Bernard, de Ayent, à Ayent, président, avec signature collective à deux;
Dussey, Jean, de Ayent, à Ayent, secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Torrent, John Jean, de Arbaz, à Arbaz, vice-président du comité et caissier, avec signature collective à deux;
Crettaz, Vincent Pierre, de Ayent, à Ayent, président du comité, avec signature collective à deux;
Blanc, Carine Alexandra, de Ayent, à Ayent, membre et secrétaire du comité, avec signature collective à deux;
Beney, Christophe Clément, de Ayent, à Ayent, membre du comité, sans droit de signature;
Mathys, Gérald, de Rütschelen, à Grimisuat, membre du comité, sans droit de signature;
Savioz, Joan Pierre, de Ayent, à Arbaz, membre du comité, sans droit de signature. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Numéro de publication: 6150756, Registre du commerce Valais, (626)
Antille SA, à Sierre, CH-626.3.000.070-7, société anonyme (No. FOSC 225 du 20.11.2006, p. 16, Publ. 3642472).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bützberger, Joseph, de Grimisuat, à Grimisuat, membre du conseil et secrétaire du conseil, avec signature collective à deux avec le président;
Savioz, Bernard, de Ayent, à Ayent, administrateur, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Antille, René-Pierre, de Anniviers et Sierre, à Venthône, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: président du conseil avec signature collective à deux];
Pitteloud, Jacques-Victor, de Chermignon, à Lausanne, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur avec signature collective à deux avec le président];
Antille, Yves, de Sierre, à Sierre, président, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 4052948, Registre du commerce Valais
KAN-NAK SA, à Sierre, CH-626.3.009.580-3, recherche, développement, commercialisation de tous procédés industriels, en particulier dans le domaine de l'aluminium, réalisation de tous projets d'engineering, recherche, gestion de brevets, société anonyme (FOSC no 254 du 29.12.2004, p. 25, publ. 2617018).
Personne et signature radiée:
Savioz, Bernard, de Ayent, à Ayent, vice-président, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne:
Rochat, Jacques, de L'Abbaye, à Collonge-Bellerive, administrateur, sans droit de signature.