Renseignements sur Peter Christoph Sauter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Peter Christoph Sauter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3620681, Registre du commerce Glaris, (160)
Stauffacher Treuhand AG, in Glarus, CHE-106.897.335, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2016, Publ. 3071053).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zentner, Hanspeter, von Glarus Süd, in Glarus, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler, Andrea Silvia, von Spiringen, in Netstal (Glarus), Präsidentin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Gisler, Andrea, in Niederurnen (Glarus Nord), Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Sauter, Peter Christoph, von Stein am Rhein, in Schwanden GL (Glarus Süd), Mitglied und stellvertretender Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3613937, Registre du commerce Glaris, (160)
Z + G Treuhand + Beratung AG, in Glarus Nord, CHE-113.539.846, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 15.10.2012, Publ. 6890390).
Statutenänderung:
23.06.2017.
Firma neu:
G + S Treuhand + Beratung AG.
Sitz neu:
Glarus.
Domizil neu:
Weid 23, 8754 Netstal.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zentner, Hanspeter, von Glarus Süd, in Glarus, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler, Andrea, von Spiringen, in Netstal (Glarus), Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Niederurnen (Glarus Nord), Mitglied mit Einzelunterschrift];
Sauter, Peter Christoph, von Stein am Rhein, in Schwanden GL (Glarus Süd), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1162539, Registre du commerce Glaris, (160)
Ferien- und Tagungshotel Elm AG, in Glarus Süd, CH-160.3.004.241-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2013, Publ. 1122951).
Statutenänderung:
09.10.2013.
Firma neu:
Hotel Sardona Elm AG.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sauter, Reto, von Stein am Rhein, in Bern, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Sauter, Peter, von Stein am Rhein, in Schwändi (Glarus Süd), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschudi, Hans, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Elmer, Rolf, von Glarus Süd, in Elm (Glarus Süd), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Tschudi, Thomas, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Kinder, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Elm (Glarus Süd), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.