Renseignements sur Gianleandro Sarro
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Gianleandro Sarro
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005633205, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Sportplatzgenossenschaft Hörnli, in Basel, CHE-106.251.529, Genossenschaft (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2018, Publ. 1004471481).
Statutenänderung:
19.09.2022.
Firma neu:
Sportplatzgenossenschaft Hörnli in Liquidation.
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse: c/o Daniel Gasser, Schweizergasse 46, 4054 Basel. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.09.2022 aufgelöst. [Bei der Statutenänderung haben die publikationspflichtigen Tatsachen keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mayländer, Christian, von Basel, in Therwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nanni, Flavio, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wieland, Sandro, von Ettingen, in Muttenz, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sarro, Gianleandro, von Basel, in Liestal, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Allschwil, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gasser, Daniel, von Basel, in Luzein, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stutz, Bernhard, von Basel, in Zeiningen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1907525, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Sportplatzgenossenschaft Hörnli, in Basel, CHE-106.251.529, Genossenschaft (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2013, Publ. 7183004).
Statutenänderung:
17.11.2014.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung: Ohne persönliche Haftung.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Genossenschafter und Bekanntmachungen erfolgen durch einen Aushang am Anschlagbrett auf dem Sportplatz und durch Publikation auf der Homepage www.sportplatz-hoernli.ch der Genossenschaft. [gestrichen: Vorstand: 3 - 9 Mitglieder].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Roos, Urs, von Basel, in Münchenstein, Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Sarro, Gianleandro, von Basel, in Allschwil, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6111020, Registre du commerce Zurich, (20)
MIK AG für Management-Kommunikation, in Opfikon, CH-400.3.009.937-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2011, S. 0, Publ. 6090690).
Statutenänderung:
01.04.2011.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Talacker 42, 8001 Zürich.
Postadresse neu:
Postfach 2719, 8022 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sarro, Gianleandro, von Basel, in Allschwil, mit Kollektivprokura zu zweien.