Renseignements sur André Salathe
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour André Salathe
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005267260, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Thurgauische Kulturstiftung Ottoberg, in Märstetten, CHE-110.390.482, Stiftung (SHAB Nr. 28 vom 10.02.2021, Publ. 1005097224).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holzach, Cathrin, von Aarau, in Niederbüren, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salathe, André, von Frenkendorf, in Gerlikon (Frauenfeld), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5010076, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Dino Larese Stiftung Amriswil, in Amriswil, CH-440.7.000.375-4, Stiftung (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2006, S. 11, Publ. 3491942). Die Stiftung wurde mit Verfügung vom 16.03.2009 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Ernst, von Bannwil, in Amriswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friedli, Michael, von Wynigen, in Roggwil TG, Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fahrni, Eugen, von Eriz, in Amriswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Salathe, André, von Frenkendorf, in Gerlikon (Frauenfeld), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Sulgen];
Kummer, Peter, von Seeberg, in Oberaach (Amriswil), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Andreas, von Walenstadt, in Schocherswil (Amriswil), Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4138252, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Dr. Albert Knöpfli-Stiftung, in Bischofszell, CH-440.7.007.854-3, Bereicherung des Ortsmuseums Bischofszell durch die Sammlung alter Karten, Faksimiles, einer Bibliothek und den dazugehörenden Behältnissen, usw. Stiftung (SHAB Nr. 161 vom 25.08.2003, S. 12, Publ. 1142262).
Aufsichtsbehörde neu:
Stadtrat Bischofszell. Mit Beschluss vom 18.04.2007 hat der Stadtrat Bischofszell die Stiftung von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lang, Peter, von Bischofszell, in Bischofszell, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mattle, Josef, von Bischofszell, in Bischofszell, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Salathe, André, von Frenkendorf, in Gerlikon (Frauenfeld), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sulgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Frischknecht, Hans, von Herisau, in Bischofszell, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sendner-Rieger, Dr. Beatrice, von Zürich und Hochdorf, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].