Renseignements sur Ewa Sadokierska
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ewa Sadokierska
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005848903, Registre du commerce Argovie, (400)
Park Baumalerei AG, in Fislisbach, CHE-107.998.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2021, Publ. 1005189151).
Firma neu:
Park Baumalerei AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.09.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sadokierska, Ewa, polnische Staatsangehörige, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005801150, Registre du commerce Nidwald, (150)
Laguna Hausservice GmbH, in Hergiswil (NW), CHE-468.102.302, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2022, Publ. 1005525928).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Legrà Rodriguez, Milena Elzbieta, polnische Staatsangehörige, in Oberrohrdorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Samag-Verwaltungen AG (CHE-104.058.128), in Brugg, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Sadokierska, Ewa, polnische Staatsangehörige, in Brugg, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005559254, Registre du commerce Lucerne, (100)
Prisma Verwaltungs AG, in Rain, CHE-101.774.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 255 vom 30.12.2021, Publ. 1005370978).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lanter, Andreas, von Steinach, in Hildisrieden, Mitglied, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sadokierska, Ewa, polnische Staatsangehörige, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.