Renseignements sur Susanna Sabbadini
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Susanna Sabbadini
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005898837, Registre du commerce Soleure, (241)
Syna, in Olten, CHE-106.841.501, Verein (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2023, Publ. 1005888774).
Statutenänderung:
23.06.2018. 22.06.2019. 24.06.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ademi, Besnik, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Picchi, Nora, von Lugano, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sabbadini, Susanna, von Sumvitg, in Untervaz, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Chur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: HR02-1005805936, Registre du commerce Zurich, (20)
PROMEA Pensionskasse, in Schlieren, CHE-103.928.407, Stiftung (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2023, Publ. 1005744675).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Peter, von Büren (SO), in Aesch (BL), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frehner, Rolf, von Urnäsch, in Liestal, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sabbadini, Susanna, von Sumvitg, in Untervaz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005749622, Registre du commerce Soleure, (241)
Syna, in Olten, CHE-106.841.501, Verein (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2023, Publ. 1005645847).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Duarte Tavares de Brito Santos, Abel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ronzani, Danilo, von Kradolf-Schönenberg, in Romanshorn, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Simao da Costa, Manuel, von Genève, in Vernier, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Caviezel, Madlaina, von Domleschg, in Erlinsbach (SO), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frieden, Diego, von Ruppoldsried, in Fribourg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geu, Marco, von Freienbach, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schluep, Guido, von Lüsslingen-Nennigkofen, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thommen-Stäuble, Regula Esther, von Ostermundigen, in Bern, Mitglied des Vorstandes, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bottitta, Natale, von Lutzenberg, in Schwyz, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brunnschweiler, Lukas, von Glarus, in Aarau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Diallo, Ibrahim, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Friedländer, Michel André, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sabbadini, Susanna, von Sumvitg, in Chur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyrsch, Walter, von Attinghausen, in Sarnen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.