Renseignements sur Hans-Rudolf Ryser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Hans-Rudolf Ryser
Participations
Dernières notifications FOSC pour Hans-Rudolf Ryser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2262331, Registre du commerce Argovie, (400)
Hilpert Electronics AG, in Baden, CHE-107.125.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.134 vom 15.07.2014, Publ. 1614433).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ryser, Hans-Rudolf, von Dürrenroth, in Cham, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gallana, Mirco, von Oberkirch, in Oeschgen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 2073267, Registre du commerce Argovie, (400)
K-Tec Service & Equipment GmbH, in Baden, CHE-379.159.346, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2014, Publ. 1626911).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ryser, Hans-Rudolf, von Dürrenroth, in Cham, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Solenicki, Mario, von Neuenhof, in Obersiggenthal, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1626911, Registre du commerce Argovie, (400)
K-Tec Service & Equipment GmbH, in Remigen, CHE-379.159.346, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2011, S. 1, Publ. 6042410).
Statutenänderung:
11.07.2014.
Sitz neu:
Baden.
Domizil neu:
Täfernstrasse 29, 5405 Dättwil AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Essig, Pius, von Mettauertal, in Villigen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ryser, Hans-Rudolf, von Dürrenroth, in Cham, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].