Renseignements sur Werner André Rutz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Werner André Rutz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005614824, Registre du commerce Zurich, (20)
Rutz & Co AG, in Weiningen (ZH), CHE-187.148.332, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2013, S.0, Publ. 7007380).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rutz, Werner André, von Teufen AR, in Weiningen ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rutz, Tobias, von Teufen (AR), in Schlieren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
hit Treuhand GmbH (CHE-102.238.441), in Uster, Revisionsstelle [bisher: hit Treuhand GmbH].
Numéro de publication: 7007380, Registre du commerce Zurich, (20)
Rutz & Co AG, in Weiningen ZH, CH-020.3.038.702-4, Brunaustrasse 200, 8951 Fahrweid, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.12.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Geschäftes für Sanitär- und Heizungsinstallationen, sowie alle weiteren Dienstleistungen im Bereich der Haustechnik. Dazu gehört insbesondere auch der Handel mit den entsprechenden Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
2'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Werner Rutz & Co AG, in Weiningen ZH, nämlich das operative Sanitär- und Heizungsinstallationsgeschäft, gemäss Vertrag vom 31.07.2012 und Übernahmebilanz per 31.07.2012, wonach die übernommenen Aktiven CHF 1'313'407.80 und die übernommenen Passiven CHF 1'103'796.84 betragen, wofür 2'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 9'610.96 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Rutz, Werner André, von Teufen AR, in Weiningen ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
hit Treuhand GmbH (CH-020.4.000.544-0), in Uster, Revisionsstelle.
Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft Gewerbehaus Weiningen, in Weiningen ZH, Erstellung, Betrieb und Verwaltung von Gewerberäumen und Lagerhallen, Genossenschaft (SHAB Nr. 71 vom 14.04.1999, S. 2395).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wachtel, Peter, von Zürich, in Brütten, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saxer, Walter, von Sevelen SG, in Weiningen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rutz, Werner, von Teufen AR, in Weiningen ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spitzhorn, Reinhold, von Weiningen ZH, in Weiningen ZH, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wild, Ursula, von Maur, in Oetwil an der Limmat, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Pape, Andreas, von Le Peuchapatte, in Geroldswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Blöchliger, René-Kuno, von St. Gallenkappel, in Unterengstringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Vizepräsidenten ;
Rutz, Werner jun., von Teufen AR, in Weiningen ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Vizepräsidenten ;
Trombik, Peter, von Schelten, in Unterengstringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Vizepräsidenten .