Renseignements sur Michael Rutschmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Michael Rutschmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005927661, Registre du commerce Soleure, (241)
Van Tec Import AG, in Oberbuchsiten, CHE-188.393.466, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2022, Publ. 1005581509).
Firma neu:
Van Tec Import AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.12.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaffner, Marcel, von Augst, in Frenkendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Innocenti, Jean Claude, von Sumiswald, in Rüttenen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rutschmann, Michael, von Zürich, in Beromünster, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imwinkelried, Beat, von Obergoms, in Dornach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sax, Ivar, von Büttikon, in Möhlin, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005581509, Registre du commerce Soleure, (241)
Van Tec Import AG, bisher in Muttenz, CHE-188.393.466, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2021, Publ. 1005276551).
Statutenänderung:
05.10.2022.
Sitz neu:
Oberbuchsiten.
Domizil neu:
Hagenackerstrasse 44, 4625 Oberbuchsiten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rutschmann, Michael, von Zürich, in Beromünster, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Rutschmann, Michel].
Numéro de publication: HR02-1005044534, Registre du commerce Argovie, (400)
Docar AG, in Safenwil, CHE-101.277.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 02.09.2019, Publ. 1004707205).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rutschmann, Michael, von Zürich, in Beromünster, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bönzli, Bernhard, von Tschugg, in Safenwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stampfli, Markus, von Etziken, in Oftringen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Svaluto, Stefano, von Teufenthal AG, in Schmiedrued, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Pascal, von Küsnacht (ZH), in Fällanden, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.