Renseignements sur Martin Christoph Rusterholz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Martin Christoph Rusterholz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005029828, Registre du commerce Zurich, (20)
Hofmann Consultants AG, in Zürich, CHE-167.795.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2015, S.0, Publ. 2116699).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rusterholz, Martin, von Kilchberg ZH, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rusterholz, Michael, von Wädenswil und Kilchberg (ZH), in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005029823, Registre du commerce Zurich, (20)
Hardtke Interiors AG, in Maur, CHE-115.105.051, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2017, S.0, Publ. 3647907).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rusterholz, Martin, von Kilchberg ZH, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rusterholz, Michael, von Wädenswil und Kilchberg (ZH), in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2276017, Registre du commerce Zoug, (170)
User Generation AG, in Baar, CHE-271.655.411, c/o KBT Treuhand Business Center AG , Neuhofstrasse 5A, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
06.07.2015.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Unternehmungsberatung und Beratung bei der Suche nach Führungskräften und Mitarbeitern, Verwaltungs-, Aufsichts- und Beiräten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 22.06.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Rusterholz, Martin, von Kilchberg ZH, in Flims, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.