Renseignements sur Gottfried Ruprecht
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Gottfried Ruprecht
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2389705, Registre du commerce Lucerne, (100)
Trevision Treuhand und Revision AG, bisher in Brittnau, CHE-108.053.035, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2015).
Gründungsstatuten:
08.12.1982.
Statutenänderung:
10.09.2015.
Sitz neu:
Reiden.
Domizil neu:
Hauptstrasse 77, 6260 Reiden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruprecht, Gottfried, von Laupen, in Zofingen, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Brittnau].
Numéro de publication: 6979086, Registre du commerce Argovie, (400)
Trevision Treuhand und Revision AG, in Oftringen, CHE-108.053.035, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2009, S. 3, Publ. 5319052).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegenthaler, Paul, von Schangnau, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruprecht, Gottfried, von Laupen, in Brittnau, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5319052, Registre du commerce Argovie, (400)
Trevision Treuhand und Revision AG, in Oftringen, CH-092.3.007.039-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2009, S. 4, Publ. 5142166).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegenthaler, Paul, von Schangnau, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Ruprecht, Gottfried, von Laupen, in Brittnau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].