Renseignements sur Gerhard Ruppen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Gerhard Ruppen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005839423, Registre du commerce Valais, (600)
Schweizer Ski- und Snowboardschule Blatten-Belalp, in Naters, CHE-101.800.630, Verein (SHAB Nr. 173 vom 09.09.2013, S.0, Publ. 1067423).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salzmann, Konrad Adrian, von Naters, in Blatten bei Naters (Naters), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zehnder, Philipp, von Brig-Glis, in Naters, Vizepräsident, Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ruppen, Gerhard, von Naters, in Naters, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Summermatter, Mario, von Naters, in Mörel-Filet, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, Reto, von Naters, in Naters, Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wellig, Simon Lukas, von Naters, in Naters, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Volken, Wolfgang, von Fieschertal, in Visp, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bodenmann, Stephan Walter, von Naters, in Naters, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 1067423, Registre du commerce Valais, (600)
Schweizer Ski- und Snowboardschule Blatten-Belalp, in Naters, CH-600.6.002.103-7, Verein (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2002, S. 16).
Domizil neu:
Rischinustrasse 5, 3914 Blatten bei Naters.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bodenmann, Stefan, von Martisberg, in Naters, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salzmann, Konrad Adrian, von Naters, in Blatten bei Naters (Naters), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Salzmann, Konrad];
Berchtold, Gerold, von Riederalp, in Ried-Mörel (Riederalp), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruppen, Gerhard, von Naters, in Naters, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 5105550, Registre du commerce Valais
Restaurant Kristall GmbH, in Naters, CH-600.4.001.865-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2009, S. 21, Publ. 4849280).
Statutenänderung:
22.06.2009. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 22.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [gestrichen: Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebenen Brief.]. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruppen, Gerhard, von Naters, in Naters, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 20'000.--].