Renseignements sur Andreas Rumsch
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Andreas Rumsch
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2349379, Registre du commerce Lucerne, (100)
I-AG, in Luzern, CHE-108.000.033, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2005, S. 11, Publ. 3040692).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rumsch, Andreas, von Buochs, in Ennetbürgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zberg, Isabella, von Silenen, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Strauss, Alexandra, von Thalwil, in Greppen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helfenstein, Fabienne, von Sempach, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jauch-Winzeler, Corinne, von Isenthal, in Kriens, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weber, Samuel, von Luzern, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
atb Bachmann Treuhand AG (CHE-106.518.201), in Ballwil, Revisionsstelle [bisher: ATB Bachmann Treuhand AG].
Numéro de publication: 7162050, Registre du commerce Nidwald, (150)
RB Hard & Soft Genossenschaft, in Stansstad, CH-150.5.000.036-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2010, S. 13, Publ. 5498612).
Statutenänderung:
12.02.2013.
Firma neu:
RB HARD & SOFT Genossenschaft.
Sitz neu:
Stans.
Domizil neu:
Bluemattstrasse 137B, 6370 Stans.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Persönliche Haftung von Amtes wegen gestrichen aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften] [gestrichen: Keine persönliche Haftbarkeit der Mitglieder].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Mitglieder erfolgen schriftlich. Mit Erklärung vom 12.02.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rumsch, Andreas, von Buochs, in Buochs, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Rumsch, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Buochs, Mitglied und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bircher, Werner Theodor, von Stansstad, in Stansstad, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Bircher, Werner];
Bircher-Reber, Lea Arlette, von Schangnau, in Stans, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bircher, Werner Maria, von Stansstad, in Stansstad, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2634548, Registre du commerce Lucerne, (100)
I-AG, in Luzern, CH-150.3.001.545-6, Erbringung von entgeltlichen und unentgeltlichen Dienstleistungen durch Beratung von Behörden, Unternehmen und Einzelpersonen im Bereiche der Informationsplanung und -vermittlung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2001, S. 9916).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rumsch, Andreas, von Buochs, in Ennetbürgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wenk, Martin, von Kaltbrunn, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zberg, Isabella, von Silenen, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien.