Renseignements sur Tim Mathias Ruffner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Tim Mathias Ruffner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005754651, Registre du commerce Schwyz, (130)
J01N Capital AG, bisher in Trogen, CHE-462.031.253, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2019, Publ. 1004545418).
Statutenänderung:
04.04.2023. 16.05.2023.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Eichenstrasse 2, 8808 Pfäffikon SZ. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruffner, Tim, von Maienfeld, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Numéro de publication: HR02-1005754663, Registre du commerce Schwyz, (130)
Uniseminar Education AG, bisher in Trogen, CHE-318.809.273, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 10.02.2016, Publ. 2657361).
Statutenänderung:
04.04.2023. 16.05.2023.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Eichenstrasse 2, 8808 Pfäffikon SZ. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruffner, Tim, von Maienfeld, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Numéro de publication: HR02-1005005902, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Talendo AG, in Trogen, CHE-108.486.954, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2019, Publ. 1004786748).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruffner, Tim, von Maienfeld, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Battaglia, Bruno, von Langnau im Emmental, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Adrian, von Meisterschwanden, in Romanshorn, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gilgen, Jan, von Rüeggisberg, in Münsingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stegmann, Verena, von Eriz, in Niederbipp, mit Kollektivprokura zu zweien.