Renseignements sur Marc Rütsche
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Marc Rütsche
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4433985, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Confedes Treuhand AG, in St. Gallen, CHE-101.462.674, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 07.04.2017, Publ. 3456215).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rütsche, Marc, von Kirchberg SG, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rütsche, Ronny, von Kirchberg SG, in Eschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rothauer, Hermann, österreichischer Staatsangehöriger, in Marbach SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3456215, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Confedes Treuhand AG, in St. Gallen, CHE-101.462.674, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2016, Publ. 3210315).
Domizil neu:
Teufener Strasse 25, 9000 St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rütsche, Ronny, von Kirchberg SG, in Eschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rütsche, Marc, von Kirchberg SG, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3223827, Registre du commerce Zurich, (20)
Taxoss AG, bisher in St. Gallen, CHE-318.466.411, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2016, Publ. 2836701).
Gründungsstatuten:
04.05.2016.
Statutenänderung:
06.12.2016.
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
Eichgutstrasse 14, 8400 Winterthur.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rütsche, Marc, von Kirchberg SG, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen].