Renseignements sur Susy Rüegg
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Susy Rüegg
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004485904, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Genossenschaft Alterssiedlung Oberuzwil, in Oberuzwil, CHE-102.226.432, Genossenschaft (SHAB Nr. 234 vom 30.11.2012, Publ. 6955198).
Domizil neu:
Austrasse 5, 9242 Oberuzwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stirnemann, Margrit, von Gränichen, in Oberuzwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rüegg, Susy, von Zürich, in Oberuzwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tobler, Christian, von Wolfhalden, in Oberuzwil, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Benz, Rudolf, von Marbach SG, in Oberuzwil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fuchs, Andrea, von Schänis, in Oberuzwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 6440264, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Genossenschaft Alterssiedlung Oberuzwil, in Oberuzwil, CH-320.5.013.943-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2001, S. 3687).
Statutenänderung:
22.10.1982, 30.05.1986, 09.06.2011.
Zweck neu:
Schaffung von preiswerten Alterswohnungen in gemeinnütziger Weise.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Haftung: Ohne persönliche Haftbarkeit].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 17.08.2011 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brenner, Martin, von St. Gallen, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stampfli, Marianne, von Etziken, in Oberuzwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Adrian, von Hasle bei Burgdorf, in Oberuzwil, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Rüegg, Susy, von Zürich, in Oberuzwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.