Renseignements sur Max Rüegg
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Max Rüegg
Participations
Dernières notifications FOSC pour Max Rüegg
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4398752, Registre du commerce Zurich, (20)
Offset Rüegg AG, in Aesch ZH, CH-020.3.919.080-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2001, S. 8114).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst O. Müller, in Zürich, Revisionsstelle;
Rüegg, Gertrud, von Zürich, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egloff, Hans, von Aesch bei Birmensdorf und Schaffhausen, in Aesch bei Birmensdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Michel, Andreas, von Langnau am Albis, in Rüschlikon, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegg, Max, von Zürich, in Aesch bei Birmensdorf, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter mit Einzelunterschrift];
Rüegg, Thomas, von Zürich und Wildberg, in Birmensdorf ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegg, Stefan, von Zürich und Wildberg, in Schlieren, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Turicum Wirtschaftsprüfung (CH-020.3.925.278-2), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 4398310, Registre du commerce Zurich, (20)
Info-Block AG, in Aesch ZH, CH-400.3.007.263-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 15.01.2003, S. 19, Publ. 812492).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egloff, Hans, von Aesch bei Birmensdorf und Schaffhausen, in Aesch bei Birmensdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Michel, Andreas, von Langnau am Albis, in Rüschlikon, Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst O. Müller, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegg, Stefan, von Zürich und Wildberg, in Schlieren, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegg, Thomas, von Zürich und Wildberg, in Birmensdorf ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegg, Max, von Zürich, in Aesch bei Birmensdorf, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter mit Einzelunterschrift];
Turicum Wirtschaftsprüfung (CH-020.3.925.278-2), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3189772, Registre du commerce Zurich, (20)
Kramer AG Werbe-Produktion, bisher in Spreitenbach, CH-400.3.005.893-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 30.12.2002, S. 2, Publ. 792754).
Gründungsstatuten:
17.12.1984.
Statutenänderung:
13.12.2005.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der B & M Print Factory AG, in Schlieren (CH-020.3.903.701-5), gemäss Fusionsvertrag vom 13.12.2005 und Bilanz per 30.09.2005. Aktiven von CHF 2'610'135.90 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'106'265.15 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
Rüegg Media AG.
Sitz neu:
Aesch ZH.
Domizil neu:
Eichacherstrasse 7, 8904 Aesch.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung von und den Handel mit grafischen Erzeugnissen. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, Unternehmungen ähnlicher Art erwerben oder sich daran beteiligen, Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern und überhaupt alles tun, was den Gesellschaftszweck fördert.
Aktienkapital:
CHF 300'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.--.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.-- (Stimmrechtsaktien) und 200 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 300 Namenaktien zu CHF 1 000.--].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich an die letzte bekannte Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kramer, Georg Paul genannt Klaus, von Dettighofen, in Spreitenbach, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Karpf Treuhand, in Baden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegg, Max, von Zürich, in Aesch ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Andres, Reto, von Wettingen und Leutwil, in Wettingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Baden];
Karpf Treuhand & Revisions AG, in Baden, Revisionsstelle.