Renseignements sur Andreas Rudolf
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Andreas Rudolf
Participations
Dernières notifications FOSC pour Andreas Rudolf
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005314489, Registre du commerce Soleure, (241)
Tousure Versicherungsbroker AG, in Oensingen, CHE-114.472.179, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2020, Publ. 1004989142).
Statutenänderung:
24.09.2021.
Sitz neu:
Olten.
Domizil neu:
Kirchgasse 14, 4600 Olten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Christoph, genannt Billy, von Langenthal, in Aarburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Marti, Christoph];
Rudolf, Andreas, von Selzach, in Wangen bei Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassung ist aufgehoben worden:] [gestrichen: Olten (CHE-285.412.292)].
Numéro de publication: 1262709, Registre du commerce Soleure, (241)
Rudolf & Partner Versicherungen, in Olten, CHE-108.481.106, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 25.01.2010, S. 18, Publ. 5457742).
Domizil neu:
Ziegelfeldstrasse 60, 4600 Olten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rudolf, Andreas, von Selzach, in Wangen bei Olten, unbeschränkt haftender Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: Kommanditär mit Einzelprokura, mit einer Komanditsumme von CHF 10'000.00];
Rudolf, Hans-Jürg, von Selzach, in Lostorf, Kommanditär, mit Einzelprokura, mit einer Kommanditsumme von CHF 10'000.00 [bisher: unbeschränkt haftender Gesellschafter mit Einzelunterschrift, ohne Komanditsumme].
Numéro de publication: 1260255, Registre du commerce Soleure, (241)
Triloga AG, in Olten, CHE-101.868.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2011, Publ. 6069782).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rudolf, Andreas, von Selzach, in Wangen bei Olten, mit Einzelunterschrift.