Renseignements sur Alfred Rothmayr Jun.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Alfred Rothmayr Jun.
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft Gewerbehaus am Heslibach, in Küsnacht ZH, Die Liegenschaft Freihofstrasse 20 im Quartier Heslibach in Küsnacht zu mieten, Genossenschaft (SHAB Nr. 233 vom 05.10.1984, S. 3549).
Firma neu:
Genossenschaft Gewerbehaus am Heslibach in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.05.2001 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rothmayr, Alfred, von Küsnacht, in Küsnacht, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wehrli, Otto, von Küsnacht, in Küsnacht, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baur, Max, von Zürich, in Hombrechtikon, M, S und PF, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buser, Dr. Peter, von Küsnacht und Liestal, in Küsnacht, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haeny, Peter, von Kölliken, in Männedorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schärer, Max, von Küsnacht, in Küsnacht, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sontheim, Beat, von Diessenhofen, in Küsnacht ZH, Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Schneuwly, Louis, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Registre du commerce Zurich, (20)
Solarenergie Küsnacht, in K ü s n a c h t Z H, Errichtung von Photovoltaik- Anlagen, Genossenschaft (SHAB Nr. 184 vom 25.09.1997, S. 7045) .
Statutenänderung:
4.11.1998. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kockel-Fuchs, Silvia, von Küsnacht ZH und Frick, in Küsnacht ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rothmayr, Alfred, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Brühwiler, Daniela, von Zürich und Fischingen, in Küsnacht ZH, Mitglied und Protokollführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Zurich, (20)
Solarenergie Küsnacht, in Küsnacht ZH, c/o Stephan Leutenegger, Werkstrasse 3, 8700 Küsnacht, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.06.1997.
Zweck:
Errichtung von Photovoltaik-Anlagen zur Erzeugung von Elektrizität, die an das öffentliche Netz eingespeist und andernorts aus der Steckdose bezogen werden kann;
Erstellung von dezentralen Sonnenkollektoranlagen zur Erzeugung von Heizwärme und Warmwasser;
Aufklärung und sachgerechte Information über Sonnenenergienutzung in Zusammenarbeit mit interessierten Stellen und Behörden;
weitere Entwicklung und Förderung der privaten, gewerblichen und industriellen Anwendung der Sonnenenergie im Alltag für Genossenschafter/innen und Drittpersonen.
Anteilscheine:
CHF100.¬, CHF500.¬ und CHF1'000.¬.
Pflichten:
Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens einen Anteilschein zu übernehmen. Es können auf Beschluss der Generalversammlung Jahresbeiträge von höchstens CHF50.¬ erhoben werden. Austretende Genossenschafter können zur Bezahlung einer angemessenen Ablösesumme verpflichtet werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Sonnenholzner, Eva, deutsche Staatsangehörige, in Küsnacht ZH, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marthaler, Daniel, von Zürich, in Küsnacht ZH, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rothmayr, Alfred, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kockel-Fuchs, Silvia, von Küsnacht ZH und Frick, in Küsnacht ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leutenegger, Stephan, von Küsnacht ZH und Sirnach, in Küsnacht ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.