Renseignements sur Oliver Rothhaupt
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Oliver Rothhaupt
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6072316, Registre du commerce Argovie, (400)
Gastro & Food Solutions GmbH, bisher in Luzern, CH-100.4.028.500-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2010, S. 15, Publ. 5958318).
Gründungsstatuten:
23.09.2004.
Statutenänderung:
02.03.2011.
Firma neu:
GENUSSMARKT GmbH.
Sitz neu:
Küttigen.
Domizil neu:
Rainstrasse 7, 5022 Rombach.
Zweck:
Entwicklung von Konzepten für die Gastronomie sowie für den Detailhandel;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen erfolgen schriftlich. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 13.12.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rothhaupt, Oliver, von Erlinsbach SO, in Küttigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10,000.00 (wie bisher).
Numéro de publication: 5958318, Registre du commerce Lucerne, (100)
Gastro & Food Solutions GmbH, in Luzern, CH-100.4.028.500-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2004, S. 9, Publ. 2472864).
Domizil neu:
c/o I & R Treuhandgesellschaft AG, Landenbergstrasse 34, 6005 Luzern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 13.12.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diethelm, Per-Erik, von Innerthal, in Freienbach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rothhaupt, Oliver, von Erlinsbach SO, in Küttigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].