Renseignements sur Roger Rothenbühler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Roger Rothenbühler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004537822, Registre du commerce Zurich, (20)
Avalor Investment AG, in Zürich, CHE-112.380.218, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2017, Publ. 3960855).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rothenbühler, Roger, von Zürich, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ramadani, Eldina, von Dübendorf, in Dübendorf, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knabenhans, Walter, von Zürich, in Vaz/Obervaz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht (ZH)];
Schwizer, Martin, von Niederhelfenschwil, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baden];
Ackermann, Gregor, von Mels, in Wollerau, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freienbach];
Müller-Wildi, Carole, von Basel, in Küsnacht (ZH), Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Sturzenegger, Lara, von Walzenhausen, in Winkel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vuksanovic, Andrej, von Wetzikon (ZH), in Wetzikon (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 2100209, Registre du commerce Zurich, (20)
Avalor Investment AG, in Zürich, CHE-112.380.218, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2015, Publ. 1970301).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer, Christoph, von Wilderswil, in Zug, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tobler, Walter, von Zürich, in La Punt-Chamues-ch, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rothenbühler, Roger, von Zürich, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Koss, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Adliswil];
Knabenhans, Walter, von Zürich, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freienbach];
Schwizer, Martin, von Niederhelfenschwil, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ennetbaden].
Numéro de publication: 7018526, Registre du commerce Zoug, (170)
Inprocor AG, in Baar, CH-170.3.033.702-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 20.10.2009, S. 21, Publ. 5301416).
Firma neu:
Inprocor AG in Liquidation.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.12.2012 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trapp-Dries, Hanns, österreichischer Staatsangehöriger, in Krumbach (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rothenbühler, Roger, von Zürich, in Zürich, Liquidator, mit Einzelunterschrift und Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].