Renseignements sur Jean Rothen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jean Rothen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2406705, Registre du commerce Berne, (36)
Wohnbaugenossenschaft 'WOBE', in Biel/Bienne, CHE-102.326.022, Genossenschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2011, Publ. 6153038).
Statutenänderung:
01.12.2014.
Domizil neu:
Rue des Pianos 30, 2503 Biel/Bienne.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt, in gemeinsamer Selbsthilfe ihren Mitgliedern preisgünstigen Wohnraum zu vermitteln, aufrecht zu erhalten und diesen dauernd der Spekulation zu entziehen. Die Genossenschaft erstellt preisgünstige Wohnungen und vermietet diese an ihre Mitglieder.
Sie bemüht sich, diesen Zweck zu erreichen durch:
a) Erwerb von Bauland und Baurechten. b) Bau und Erwerb von Mehrfamilienhäusern, die den zeitgemässen genossenschaftlichen Wohnbedürfnissen entsprechen. c) Sorgfältigen und laufenden Unterhalt und periodische Erneuerung der bestehenden Bauten. d) Errichtung von Ersatzneubauten, wenn die bestehenden Bauten nicht mehr auf wirtschaftlich vertretbare Art und Weise erneuert werden können. e) Beanspruchung von Förderungsinstrumenten nach dem eidgenössischen Wohnraumförderungsgesetz bzw. entsprechenden kantonalen und kommunalen Gesetzen. f) Verwaltung und Vermietung der Wohnungen auf der Basis der Kostenmiete. g) Fördern von genossenschaftlichen Aktivitäten in den Siedlungen. h) Ideelle und materielle Unterstützung von Bestrebungen, die preiswertes, gesundes und gutes Wohnen zum Ziel haben.
Anteilscheine neu:
Anteilscheine zu CHF 300.00.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich oder durch Zirkular, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rothen, Jean, von Guggisberg, in Biel/Bienne, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sarbach, Didier, von Frutigen, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Vincent, von Trimbach, in Biel/Bienne, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Infiducia, fiduciaire & software, Antonio Bollino (CHE-114.697.666), in Biel/Bienne, Revisionsstelle [bisher: Infiducia, fiduciaire & software, Antonio Bollino (CH-036.1.043.962-7)].
Numéro de publication: 6153038, Registre du commerce Berne, (36)
Wohnbaugenossenschaft 'WOBE', in Biel/Bienne, CH-073.5.003.537-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.1999, S. 7172).
Statutenänderung:
05.06.2009.
Domizil neu:
c/o Jean Rothen, Sonnhalde 21, 2502 Biel/Bienne.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Ohne persönliche Haftung der Mitglieder.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Besançon, Christian, von Biel BE, in Biel BE, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiger, Sacha, von Meilen, in Biel BE, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rothen, Jean, von Guggisberg, in Biel/Bienne, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Biel BE];
Chételat Komagata, Chantal, von Biel/Bienne und Montsevelier, in Biel/Bienne, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Biel BE];
Besançon-Hefti, Josiane, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Mitglied und Kassierin und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: in Biel BE, Kassierin und Sekretärin mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Vizepräsidentin];
Gmür, Elisabeth, von Amden, in Biel/Bienne, Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: in Biel BE, Kassierin und Sekretärin mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Vizepräsidentin];
Sarbach, Didier, von Frutigen, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Biel BE, Beisitzer ohne Zeichnungsberechtigung];
Seddoug, Sarah, von Oberwil bei Büren, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Maeder, Danièle, von Salvenach, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Infiducia, fiduciaire & software, Antonio Bollino (CH-036.1.043.962-7), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.