Renseignements sur Stefan Roth
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Stefan Roth
Dernières notifications FOSC pour Stefan Roth
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005196726, Registre du commerce Argovie, (400)
RS Trading GmbH Suter Marine, in Brugg, CHE-107.998.536, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2021, Publ. 1005119254).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Stefan, von Bözberg, in Bözberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004945850, Registre du commerce Argovie, (400)
Suter Marine GmbH, bisher in Dübendorf, CHE-107.998.536, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2019, Publ. 1004685807).
Statutenänderung:
15.07.2020.
Firma neu:
RS Trading GmbH Suter Marine.
Sitz neu:
Brugg.
Domizil neu:
Steinbruchstrasse 11, 5200 Brugg AG.
Zweck neu:
Handel mit und Fabrikation von Maschinen, Geräten und Komponenten sowie Zubehör, Werkzeugen, Ersatzteilen und Freizeitgütern für den Fahrzeug- und Maschinenbau, insbesondere für die Marinebranche;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Stefan, von Bözberg, in Bözberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 200.00];
Roth, Sandra, von Bözberg, in Bözberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Numéro de publication: HR02-1004685807, Registre du commerce Zurich, (20)
Suter Marine GmbH, in Dübendorf, CHE-107.998.536, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2019, Publ. 1004548395).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balimex AG (CHE-102.752.726), in Glarus, Gesellschafterin, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Schindler, Jacques Hans, von Glarus Süd, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, ;
Schindler, Jacques Franz, von Glarus Süd, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ;
Wagner, Severin, von Ebikon, in Merenschwand, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Stefan, von Bözberg, in Bözberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 200.00.