Renseignements sur Markus Roth
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Markus Roth
Dernières notifications FOSC pour Markus Roth
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005960735, Registre du commerce Lucerne, (100)
Linea Roth GmbH, in Sempach, CHE-351.149.217, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2014, S.0, Publ. 1375935).
Firma neu:
Linea Roth GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 07.02.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Doris, von Sempach, in Sempach, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Roth, Markus, von Sempach, in Sempach, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1814397, Registre du commerce Zurich, (20)
Möbelzentrum MZ AG, in Volketswil, CHE-105.788.040, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2014, Publ. 1781853).
Statutenänderung:
21.10.2014.
Firma neu:
AMZAG AG.
Domizil neu:
c/o Veriduna Treuhand AG, Stettbachstrasse 6, 8600 Dübendorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vonesch, Daniel, von Schötz, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Köck, Cornelia, von Thalwil, in Bäretswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Roth, Markus, von Sempach, in Sempach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogt, Bruno, von Mandach, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Iovine, Daniele, italienischer Staatsangehöriger, in Wetzikon ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Haffter, Dr. Andreas Erich, von Weinfelden, in Hinwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brechbühl, Markus, von Trubschachen und Illnau-Effretikon, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1498205, Registre du commerce Lucerne, (100)
Roth Sempach AG, in Sempach, CHE-106.020.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2014, Publ. 1375269).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Markus, von Sempach, in Sempach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Doris, von Sempach, in Sempach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Marie-Theres, von Sempach und Wolhusen, in Sempach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Xaver, von Sempach, in Sempach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Philipp, von Sempach, in Sempach, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Aregger, Yolanda, von Ruswil, in Sempach, mit Einzelunterschrift.