Renseignements sur Markus Roth
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Markus Roth
Participations
Dernières notifications FOSC pour Markus Roth
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004784264, Registre du commerce Argovie, (400)
Obstverwertungsgenossenschaft Dürrenäsch, in Dürrenäsch, CHE-102.297.001, Genossenschaft (SHAB Nr. 89 vom 11.05.2015, S.0, Publ. 2145917).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winkler, Fritz, von Blumenstein, in Dürrenäsch, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Markus, von Dürrenäsch, in Dürrenäsch, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2988389, Registre du commerce Argovie, (400)
Generalunternehmung Bruno Roth AG, in Dürrenäsch, CHE-104.006.516, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2016, Publ. 2966531).
Statutenänderung:
12.07.2016.
Firma neu:
BROMA Holding AG.
Zweck neu:
Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland;
kann Zweigniederlassungen errichten, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie Finanzierungen aller Art tätigen, insbesondere Darlehen an Dritte oder an Aktionäre gewähren oder solche sicherstellen.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, Telefax oder elektronische Post an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Manuela, von Dürrenäsch, in Dürrenäsch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Herbetswil und Dürrenäsch, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Roth, Markus, von Dürrenäsch, in Dürrenäsch, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Menziken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2988387, Registre du commerce Argovie, (400)
Roth Bau + Planungs AG Dürrenäsch, in Dürrenäsch, CHE-106.201.460, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2010, Publ. 5473228).
Statutenänderung:
12.07.2016.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, Telefax oder elektronische Post an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Markus, von Dürrenäsch, in Dürrenäsch, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Menziken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Roth, Bruno, von Dürrenäsch, in Dürrenäsch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Roth, Manuela, von Dürrenäsch, in Dürrenäsch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Herbetswil und Dürrenäsch, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].