Renseignements sur Dr. Christian Robert Rossmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Christian Robert Rossmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005980313, Registre du commerce Tessin, (501)
S.W.E GmbH, finora in Steinhausen, CHE-422.541.358, società a garanzia limitata (Nr. FUSC 124 del 29.06.2023, Pubbl. 1005781559).
Statuti modificati:
21.02.2024.
Nuova ditta:
S.W.E GmbH in liquidazione.
Nuova sede:
Lugano.
Nuovo recapito:
c/o Lambertini & Partners SA, Via Serafino Balestra 18, 6901 Lugano.
Altri indirizzi:
Casella postale 6012, 6901 Lugano.
Nuovo scopo:
La società si propone di svolgere studi, gestione e sviluppo di progetti, Engineering e approvvigionamento nel settore energetico, in particolare nel campo dell'energia eolica. La società può costituire succursali e filiali sia in Svizzera che all'estero, partecipare ad altre società sia in Svizzera che all'estero ed effettuare tutte le operazioni direttamente o indirettamente connesse con lo scopo sociale. La società può acquistare, vincolare, vendere e gestire beni immobili in Svizzera e all'estero. Può inoltre effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi e stipulare garanzie e fideiussioni per società contratte e terzi.
Nuovo organo di pubblicazione:
FUSC.
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società ai soci si effettuano per iscritto o per email. Secondo dichiarazione del 13.08.2020 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata. [finora: Mit Erklärung vom 13.08.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. La società è sciolta con decisione dell'assemblea dei soci del 21.02.2024.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Rossmann, Dr. Christian Robert, da Zürich e Glarus, in Fällanden, gerente, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Lambertini & Partners SA (CHE-107.534.013), in Lugano, liquidatrice;
Dal Magro, Fausto Alfonso Luigi, da Curio, in Dino (Lugano), gerente, con firma individuale.
Numéro de publication: HR02-1005976201, Registre du commerce Zoug, (170)
EV Ostschweiz Immobilien AG, in Zug, CHE-191.733.545, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2023, Publ. 1005727190).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Uzun, Anil, britischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rossmann, Dr. Christian Robert, von Zürich und Glarus, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gervilla Toro, Manuel José, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Uygun, Sadettin Burak, schwedischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mihalskaja, Sophie-Rebecka, deutsche Staatsangehörige, in St. Gallen, Direktorin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005704119, Registre du commerce Zoug, (170)
EV Ostschweiz Immobilien AG, in Zug, CHE-191.733.545, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2019, Publ. 1004623470).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidiger, Dr. Markus, von Rain, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Burg, Markéta, von Balsthal, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Phan, Linda Ly, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Uzun, Anil, britischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rossmann, Dr. Christian Robert, von Zürich und Glarus, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.